Эврика!

Как быстро подсчитать в уме

Содержание

  1. Инструкция

Как быстро подсчитать в уме

Многие школьники ужасаются при одном только упоминании о решении математических примеров. Порой вычисления кажутся настолько сложными, что без калькулятора не обойтись. Но математика - наука хоть и сложная, но закономерная, и с помощью некоторых математических приемов можно научиться производить достаточно сложные математические действия в уме.

Инструкция

  • Умножение двузначных чисел на 11.Тот, кто знает таблицу умножения, наверняка помнит, что легче всего умножить число на 10, ведь каким бы сложным исходное число не было, к его записи всего лишь добавится ноль в конце. Однако умножать на 11 тоже очень легко! Для этого нужно сложить обе цифры, из которых состоит данное число, и к их сумме приписать слева первую цифру, а справа - вторую.
    Пример:
    31 - исходное число.
    3 (3+1) 1
    Получается 31*11=341Не стоит переживать, если при сложении двух цифр у вас получилось двузначное число - просто прибавьте единицу к левой цифре.
    Пример:
    39 - исходное число.
    3 (3+9) 9
    3+1 2 9
    Получается 39*11=429
  • Умножение любого числа на 4.Одним из самых очевидных математических приемов является умножение чисел на 4. Чтобы облегчить труды, не перемножая числа в уме, можно умножить число сначала на 2 дважды подряд, а потом сложить результаты.Пример:
    745 - исходное число.
    745*2+745*2=2980
    Таким образом, 745*4=2980
  • Умножение любого числа на 5.Некоторые люди сталкиваются с трудностями при умножении крупных числе на цифру 5. Для того, чтобы быстро умножить число на 5, нужно разделить его пополам и оценить результат.
    Если в результате деления получилось целое число, то необходимо к нему приписать цифру 0.Пример:
    1348 - исходное число.
    1348:2=674 - целое число.
    Значит, 1348*5=6740Если же в результате деления получилось дробное число, то отбросьте все цифры после запятой и припишите цифру 5.Пример:
    5749 - исходное число.
    5749:2=2874,5 - дробное число.
    Значит, 5749*5=28745
  • Возведение в квадрат двузначного числа, оканчивающегося на цифру 5.При возведении подобного числа в квадрат необходимо возвести в квадрат только первую его цифру, предварительно прибавив к ней единицу, а в конце числа дописать 25.Пример:
    75 - исходное число.
    7*(7+1)=56 Приписываем 25, и получаем результат: 75 в квадрате будет равно 5625.
  • Способ перегруппировки, если одно из чисел - четное.Если вам нужно умножить 2 крупных числа и при этом одно из них является четным, то можно просто перегруппировать их.Пример:
    32 нужно умножить на 125
    32*125=16*250=4*1000=4000
    То есть, выходит, что 32*125=4000


"Герой нашего времени" как философский роман
Как доказать, что треугольник прямоугольный
Как доказать, что треугольник прямоугольный
Какая точка в мире самая высокая
Какая точка в мире самая высокая
Как рассчитать индекс
Как рассчитать индекс
Как приготовить пластик
Как приготовить пластик
Как найти сторону треугольника, зная сторону и угол
Как найти сторону треугольника, зная сторону и угол

© CompleteRepair.Ru